DEMOCRATAS - DEM - 25
Comissão Provisória
Início da vigência 16/05/2011 Fim da vigência 30/05/2012
ALINE SEBASTIANA VIEIRA DOS SANTOS MEDEIROS -SECRETÁRIO
MANO ASSEIS MANUEL DOS SANTOS -TESOUREIRO
ROMOALDO LUIZ SOARES MEDEIROS - PRESIDENTE
VALERIA MARIA SOARES DOS SANTOS VICE-PRESIDENTE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB - 65
Comissão Provisória
Início da vigência 26/09/2011 Fim da vigência 26/09/2012
EDVALDA DE OLIVEIRA CARVALHO - SECRETÁRIO
FELIPE FERRAZ TENORIO -MEMBRO
JOSE HERMINIO DA SILVA AMARAL NETO -PRESIDENTE
JOSE ILTON BESERRA DA SILVA - TESOUREIRO
MANUEL MESSIAS NASARIO DE MELO - MEMBRO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - 12
Comissão Provisória
Início da vigência 18/04/2011 Fim da vigência 18/07/2012
JOSÉ ALÍPIO DE LIRA NETO -PRESIDENTE
MANOEL CABRAL DA SILVA -SECRETÁRIO
MARIA HELENA GOMES MIRANDA -TESOUREIRO
FELIPE ALAPENHA DE LIRA -1º - VOGAL
IVETE DA SILVA 1º - VICE-PRESIDENTE ATIVO
EVONE DA SILVA - 2º - VICE-PRESIDENTE
NATÁLIA ALAPENHA DE LIRA -2º - VOGAL
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS - 31
Comissão Provisória
Início da vigência 13/09/2011 Fim da vigência 13/09/2012
PIO JOSIVAL CARVALHO DE MELO - PRESIDENTE
ROSELY SOARES PORFILIO CORDEIRO -TESOUREIRO
THIAGO CORDEIRO DA SILVA -SECRETÁRIO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO PMDB - 15
Comissão Provisória
Início da vigência 13/09/2011 Fim da vigência 13/08/2014
HELIO URQUISA SILVESTRE -PRESIDENTE
ICLAUDIO JOAQUIM SOARES DA SILVA -MEMBRO
JOSE ARNALDO GONÇALVES -MEMBRO
LEONARDO LUIS PEIXOTO -MEMBRO
MARIA DAS GRAÇAS FELIX DOS SANTOS - MEMBRO
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN - 33
Comissão Provisória
Início da vigência 02/01/2012 Fim da vigência 31/12/2012
ILDEBRANDO GUILHERME DA SILVA - TESOUREIRO
MARIA CÍCERA ALEXANDRA DA SILVA - SECRETÁRIO
PAULO SÉRGIO ROCHA DA SILVA - PRESIDENTE
PARTIDO PROGRESSISTA - PP - 11
Comissão Provisória
Início da vigência 27/07/2011 Fim da vigência 11/07/2012
EDEZIO FERREIRA DOS SANTOS - MEMBRO
EDEZIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO - PRESIDENTE
ELANYALLY CORREIA DOS SANTOS - MEMBRO
GIRLENE CORREIA DOS SANTOS - MEMBRO
VERA LUCIA CORREIA DA SILVA - MEMBRO
PARTIDO PÁTRIA LIVRE - PPL - 54
Comissão Provisória
Início da vigência 07/10/2011 Fim da vigência 07/11/2012
ELÍSIO BORGES DOS SANTOS NETO TESOUREIRO
PETRÚCIO BORGES DOS SANTOS PRESIDENTE
RICARDO LEONI CRESPO DE MATOS SUPLENTE
ANTONIO COLATINO PESSOA SECRETÁRIO - DE ORGANIZAÇAO E PROPAGANDA
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - 23
Diretório
Início da vigência 13/11/2011 Fim da vigência 13/11/2013
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA SUPLENTE (COM. EXEC.)
ALEXSANDRA MARTINS DA SILVEIRA SUPLENTE (COM. EXEC.)
ANA LUCIA DA SILVA OLSEN PRESIDENTE (COM. EXEC.)
LUCILA DE FATIMA TENÓRIO VIEIRA TESOUREIRO (COM. EXEC.)
MARIA DAS GRAÇAS TELES DA SILVA VICE-SECRETÁRIO (COM. EXEC.)
SEVERINO MARTINS DA SILVA VICE-PRESIDENTE (COM. EXEC.) ATIVO
ADEILDA DA SILVA TAVARES SUPLENTE - DIRETORIO MUNICIPAL
ALEXSANDRA MARTINS DA SILVEIRA MEMBRO - DIRETORIO MUNICIPAL
ANA LUCIA DA SILVA OLSEN MEMBRO - DIRETORIO MUNICIPAL
ANDERSON JOSÉ MARTINS MEMBRO - DIRETORIO MUNICIPAL
CLODOALDA TEIXEIRA MALTA MEMBRO - DIRETORIO MUNICIPAL
LUCILA DE FATIMA TENÓRIO VIEIRA MEMBRO - DIRETORIO MUNICIPAL
MANOEL WILLIAN ALEXANDRE FERREIRA MEMBRO - DIRETORIO MUNICIPAL
MARIA DAS GRAÇAS TELES DA SILVA MEMBRO - DIRETORIO MUNICIPAL
MARIA DO AMPARO DA SILVA SUPLENTE - DIRETORIO MUNICIPAL
SEVERINO MARTINS DA SILVA MEMBRO - DIRETORIO MUNICIPAL
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA MEMBRO - DIRETÓRIO MUNICIPAL
NATALIA REGINA TENORIO VIEIRA RODRIGUES SUPLENTE - DIRETÓRIO MUNICIPAL
CLODOALDA TEIXEIRA MALTA SECRETÁRIO (COM. EXEC.) -
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - 22
Comissão Provisória
Início da vigência 12/09/2011 Fim da vigência (Indeterminado)
ALFREDO GERMÂNIO BARROS VICE-PRESIDENTE
ALFREDO GERMÂNIO GUIMARÃES BARROS FILHO TESOUREIRO
DIANA VASCONCELOS CURVÊLO BARROS SECRETÁRIO
GERLÂNIO JOSE GUIMARÃES BARROS PRESIDENTE
JOSÉ ALVES BARROS MEMBRO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - 10
Comissão Provisória
Início da vigência 16/09/2011 Fim da vigência (Indeterminado)
DANILO CAVALCANTE VIEIRA VICE-PRESIDENTE
DÉCIO JOSÉ TENÓRIO GUIMARÃES SECRETÁRIO
JOAQUIM DIAS DE MELO NETO VOGAL
RENATO RAMOS CUSTÓDIO PRESIDENTE
SANIEL JOSÉ BRITO CAVALCANTE VOGAL
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP - 44
Comissão Provisória
Início da vigência 10/04/2012 Fim da vigência 10/10/2012
ANTONIO TENORIO LUNA NETO TESOUREIRO (COM. EXEC.)
GENIVAL CAVALCANTI TAVARES VICE-PRESIDENTE (COM. EXEC.)
JOSE MARIA TENORIO TAVEIRA PRESIDENTE (COM. EXEC.)
JOSENILDO MIRANDA LUNA SECRETÁRIO (COM. EXEC.)
ANTONIO DA VEIGA BARROS 2º - TESOUREIRO
CARLOS MARCELO TENORIO DE ALMEIDA 2º - SECRETÁRIO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB28
Comissão Provisória
Início da vigência 21/09/2011 Fim da vigência 30/05/2012
FELIPE FERRAZ TENORIO 1º - VICE-PRESIDENTE
GILDO VALENTINO DOS SANTOS 1º - SECRETÁRIO
JOSE CLOVES DE ARAUJO 1º - VOGAL ATIVO
JOSE GUSTAVO PEREIRA DA SILVA 1º - PRESIDENTE
VALDOMIRO DE ARAUJO 1º - TESOUREIRO
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - 40
Comissão Provisória
Início da vigência 15/02/2012 Fim da vigência 31/12/2012
DECIO TENORIO DE GUIMARAES VICE-PRESIDENTE
JOAO ROBERTO PEREIRA SECRETÁRIO
RENATO VASCONCELOS CURVELO PRESIDENTE
ROSA DOS SANTOS PEREIRA MEMBRO
ROSIVALDO CAMELO DA SILVA MEMBRO
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC - 20
Comissão Provisória
Início da vigência 01/10/2011 Fim da vigência (Indeterminado)
LÍGIA VIVIANE BRANDÃO TENÓRIO SECRETÁRIO
LÚCIA MARIA BRANDÃO TENÓRIO TESOUREIRO
RENIVALDO BRANDÃO TENÓRIO VICE-PRESIDENTE
RENIVALDO CAVALCANTI BRANDÃO MADRUGA - PRESIDENTE
LUCIVALDA BRANDÃO TENÓRIO 1º - VOGAL
CARLOS ANDRÉ FERREIRA DA SILVA 2º - VOGAL
LEIDEVANIA DE ARAÚJO FEITOSA 3º - VOGAL
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - 55
Comissão Provisória
Início da vigência 27/09/2011 Fim da vigência 31/12/2012
CARLOS ADELMAR MONTEIRO DUARTE VICE-PRESIDENTE
EMMANUEL LEONEL COSTA DA SILVA SECRETÁRIO
VALFRIDO TOMAZ CURVELO PRESIDENTE
ANA GIRLANE CORREIA VASCONCELOS CURVELO 1º - TESOUREIRO
LEIDICEIA MARIA SANTANA SILVA CAMELO 2º - TESOUREIRO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - 45
Comissão Provisória
Início da vigência 05/10/2011 Fim da vigência 09/10/2012
ELIANE RAMOS DIAS DE MELO SECRETÁRIO
GERVASIO CAVALCANTE DE MATOS PRESIDENTE
JOSEFA MONICA FERREIRA AVILA DE MATOS TESOUREIRO
JOSE JURANDIR CAVALCANTE MATOS 1º - MEMBRO
ARNALDO DIAS DE MELO 2º - MEMBRO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC - 27
Comissão Provisória
Início da vigência 13/10/2011 Fim da vigência (Indeterminado)
FRANCISCO BENTO MSOARES VICE-PRESIDENTE
JFTE LEITE SOBRAL TESOUREIRO
LUIZ PEDRO SOBRAL PRESIDENTE
JEYSON LEITE SOBRAL 1º - TESOUREIRO
MARCELO ARAUJO DA SILVA 1º - SECRETÁRIO
SERGIO ROBERTO TAVARES 2º - VICE-PRESIDENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL - 17
Comissão Provisória
Início da vigência 06/10/2011 Fim da vigência (Indeterminado)
ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO MEMBRO
CLEONICE TOMAZ NETO SECRETÁRIO
ELAINE CRISTINA BARROS SOARES PRESIDENTE
EXPEDITO ALVES DOS SANTOS TESOUREIRO
ODILON TENORIO CORDEIRO NETO VICE-PRESIDENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - 13
Diretório
Início da vigência 20/02/2010 Fim da vigência 30/12/2013
ADAUTO CEZARIO DE SOUZA JUNIOR VICE-PRESIDENTE ATIVO
FRANCISCO ELMES LEITE DA SILVA TESOUREIRO ATIVO
LINDOMAR CORDEIRO ZACARIAS PRESIDENTE ATIVO
SANDRA DAS CHAGAS FIGUEREDO SECRETÁRIO - GERAL
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDOB - 70
Comissão Provisória
Início da vigência 05/10/2011 Fim da vigência (Indeterminado)
BOANERGES DE CARVALHO CERQUEIRA SOBRINHO TESOUREIRO
FABRÍCIO DE MORAIS BENJOINO PRESIDENTE
GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA VICE-PRESIDENTE
MARTA DE MORAIS BENJOINO 1º - SECRETÁRIO
ANA PAULA MENEZES PIMENTEL RODRIGUES 2º - SECRETÁRIO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - 14
Comissão Provisória (INATIVA)
Início da vigência 09/09/2011 Fim da vigência 07/03/2012
ANA CLAUDIA CAVALCANTE FELICIANO MEMBRO
AUDALIO FERREIRA DE ARAÚJO MEMBRO
FRANCISCO CARDOSO FILHO MEMBRO
JOSÉ DANIEL BRASILEIRO FELICIANO PRESIDENTE
JOSÉ DANIEL BRASILEIRO FELICIANO FILHO MEMBRO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC - 36
Comissão Provisória
I
nício da vigência 22/07/2011 Fim da vigência 31/12/2012
ARCONCIO GUERRA CAMBOIM VICE-PRESIDENTE
ELIOMAR BORGES DOS SANTOS PRESIDENTE
ELIOMAR BORGES DOS SANTOS JUNIOR TESOUREIRO
LAERCIO FERRO CAMBOIM VICE-SECRETÁRIO
ROZILDA MIRANDA BORGES DOS SANTOS SECRETÁRIO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN - 19
Comissão Provisória
Início da vigência 01/08/2011 Fim da vigência (Indeterminado)
EDUARDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE
MANOEL CORREIA DE ARAUJO SECRETÁRIO
MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE VICE-PRESIDENTE
SEVERINO PROCOPIO DA SILVA TESOUREIRO
EDILEUZA POVOAS DIONISIO LIMA SECRETÁRIO - COMUNICAÇÃO
PARTIDO VERDE - PV - 43
Comissão Provisória
Início da vigência 20/10/2011 Fim da vigência 31/12/2012
NÁRRIMAN SOARES AMARAL VICE-PRESIDENTE
JOSÉ ARNALDO AMARAL PRESIDENTE
JOSÉ ROBERTO PEREIRA SECRETÁRIO - DE COMUNICAÇÃO
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DUARTE FERNANDES DA SILVA.
SECRETÁRIO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS/SECRETARIA EXECUTIVA/ SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA SAÚDE, JUVENTUDE, IDOSOS, MULHER, GLTS, E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ALVARO GOMES DE SOUZA SECRETÁRIO - SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO E PRODUÇÃO ATIVO
FRANCISO ALEXANDRE FERREIRA SECRETÁRIO - SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ATIVO
EMANUEL EXPÓSITO TENÓRIO LUNA SECRETÁRIO - SECRETÁRIO PARA ASSUNTOS DE PLANEJAMENTO SUSTENTÁVEL, PRESERVAÇÃO DOS SÍTIOS HISTÓRICOS E DO MEIO AMBIENTE
NOTE BEM:
DAS 29 SIGLAS PARTIDÁRIAS EXISTENTES NO PAÍS, APENAS OS PARTIDOS (PCB, PCO, PSOL, PSTU), NÃO TÊM COMISSÕES PROVISÓRIAS OU DIRETÓRIOS NO MUNICIPIO. DOS VINTE E CINCO PARTIDOS EM BOM CONSELHO, APENAS ESTÁ INATIVO PERANTE O TRE-PE, O PTB.